Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 15, 1130 København K (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-20 tilføjes Direktion: Lars Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 fjernes Direktion: Juha Salokoski (direktør) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Legale ejere: Ruby HoldCo ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: CMNRE II INVESTMENTS S.A R.L. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Reelle ejere: Alexander Hermann Tobias Hagenmeyer, Henning Hagenmeyer, Philip Lennart Hagenmeyer, Hermann Tobias Hagenmeyer (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 tilføjes Vedtægter: 2023-11-20 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 fjernes Direktion: Mika Markus Matikainen (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-06-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Mika Markus Matikainen (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-06-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, drive og udvikle fast ejendom. (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-06 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: CMNRE II INVESTMENTS S.A R.L. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Navne: Red Warehouse PropCo ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Stiftere: CMNRE II Investments S.à.r.l. (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-18)