Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 4, 8464 Galten (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 4, 8464 Galten (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-01-10 tilføjes Legale ejere: RSV SkyNet Holding ApS (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-10 fjernes Legale ejere: René Sjørslev Vella (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-10 tilføjes Navne: PixelPanda.dk ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Navne: Pixelpanda.dk ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Vedtægter: 2024-01-10 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 4, 8464 Galten (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2021-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 4, 8464 Galten (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: René Sjørslev Vella (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 fjernes Direktion: Andreas Bæch-Laursen (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: René Sjørslev Vella (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2021-09-10 fjernes Legale ejere: Andreas Bæch-Laursen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 tilføjes Reelle ejere: René Sjørslev Vella (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-10 fjernes Reelle ejere: Andreas Bæch-Laursen (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 4, 8464 Galten (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 9, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 tilføjes Navne: Pixelpanda.dk ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-02-27 fjernes Navne: PIXEL PANDA IVS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 tilføjes Vedtægter: 2021-02-28 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-05 tilføjes Vedtægter: 2020-02-05 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-02-05 fjernes Direktion: René Sjørslev Vella (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 9, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 4, 8464 Galten (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pixelpanda.dk (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: rv@pixelpanda.dk (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: René Sjørslev Vella (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: René Sjørslev Vella (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 4, 8464 Galten (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Højgårdsparken 69, 8464 Galten (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: rv@pixelpanda.dk (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@pixelpanda.dk (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdsparken 69, 8464 Galten (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2018-06-17 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Direktion: René Sjørslev Vella (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-06-17 tilføjes Formål: Virksomheden har til formål at sælge skræddersyede visuelle identiteter i form af hjemmesider, webshops mm. (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-17 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Hjemmeside: www.pixelpanda.dk (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2018-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pixelpanda.dk (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2018-06-17 tilføjes Legale ejere: René Sjørslev Vella, Andreas Bæch-Laursen (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-06-17 tilføjes Navne: PIXEL PANDA IVS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2018-06-17 tilføjes Reelle ejere: René Sjørslev Vella, Andreas Bæch-Laursen (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Stiftere: René Sjørslev Vella, Andreas Bæch-Laursen (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-06-17 tilføjes Vedtægter: 2018-06-17 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2018-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-17)