Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: ASKEMOSEGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-24 fjernes Legale ejere: Peter Bo Hansen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglerupvej 10, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Uglerupvej 10, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-28 tilføjes Legale ejere: Lasse Bo Hansen Holding ApS (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-28 fjernes Legale ejere: Lars Erik Hald (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: Lars Erik Hald, Peter Bo Hansen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-28 tilføjes Reelle ejere: Lasse Bo Hansen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-28 fjernes Reelle ejere: Lars Erik Hald (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Erik Hald, Peter Bo Hansen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglerupvej 10, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-06-15 tilføjes Bestyrelse: Kurt Skovbjerg (næstformand) (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Direktion: Lasse Bo Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinstationsvirksomhed samt enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Navne: Hansen Maskinstation A/S (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Stiftere: Peter Bo Hansen, Lars Erik Hald (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Vedtægter: 2018-06-15 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-17)