Sektion (alle) | |||||||
Formål | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje samt anden virksomhed beslægtet. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Bang Silkeborg Holding ApS. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-05-30 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: Lene.bang@up-travel.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-03 fjernes Hjemmeside: www.up-travel.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-30 tilføjes Navne: Bang Silkeborg ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-29 fjernes Navne: Up-Travel ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Vedtægter: 2022-06-30 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 105, st. mf., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjeld Abells Vej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeld Abells Vej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-06-15 tilføjes Direktion: Lene Merete Bang (direktør) (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed, som hovedsageligt har beskæftiget sig med salg af skolerejser samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Hjemmeside: www.up-travel.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2018-06-15 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Lene.bang@up-travel.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: Lene Merete Bang, Bang Silkeborg Holding ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-15 fjernes Legale ejere: Lene Merete Bang (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Navne: Up-Travel ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2018-06-15 tilføjes Reelle ejere: Lene Merete Bang (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Stiftere: Lene Merete Bang (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Vedtægter: 2018-06-15 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-15)