Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Vestervang 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Direktion: Mikkel Lyngholm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel, tømrer- og montagevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-15 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: Mikkel Lyngholm Pedersen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Navne: Lyngholm Byg og Montage Silkeborg ApS (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Lyngholm Pedersen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Stiftere: Mikkel Lyngholm Pedersen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Vedtægter: 2018-06-15 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-15)