Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Vedtægter | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-12 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Legale ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Navne: BMF 2019 ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Reelle ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Stiftere: Allan Naghizadeh (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-07-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-02 Statstidende Dekret
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-10-25 fjernes Direktion: Bjarne Mikael Falandysz (direktør) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Viaduktvej 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Direktion: Bjarne Mikael Falandysz (direktør) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-10 fjernes Direktion: Allan Naghizadeh (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Legale ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-07-10 fjernes Legale ejere: Allan Naghizadeh (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Navne: BMF 2019 ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-07-09 fjernes Navne: as-service ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-07-10 fjernes Reelle ejere: Allan Naghizadeh (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viaduktvej 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 184, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-08 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-02-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-02-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 184, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-06-12 tilføjes Direktion: Allan Naghizadeh (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og konsulent, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-12 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Legale ejere: Allan Naghizadeh (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-06-12 tilføjes Navne: as-service ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-06-12 tilføjes Reelle ejere: Allan Naghizadeh (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Stiftere: Allan Naghizadeh (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)