Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Stjerne Mad ApS. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIDTJYSK EJENDOMSUDVIKLING ApS. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sejershaven 14-26 ApS. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WILS A/S. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-08-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-08-20 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thurøvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Direktion: Klaus Nybo Vestrup (direktør) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-12 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Legale ejere: Klaus Nybo Vestrup (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-12 tilføjes Navne: KNV Holding ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Reelle ejere: Klaus Nybo Vestrup (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-06-12 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-06-12 tilføjes Stiftere: Klaus Nybo Vestrup (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)