Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 8, 7190 Billund (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 8, 7190 Billund (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ingolf Nielsens Vej, Sønderborg Komplementar ApS. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Ingolf Nielsens Vej, Sønderborg. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2021-10-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 8, 7190 Billund (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2018-06-03 tilføjes Direktion: Mikael Bjerregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg af investeringer samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-03 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: lesanaaps@gmail.com (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Legale ejere: Mikael Bjerregaard (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-06-03 tilføjes Navne: LESANA ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Reelle ejere: Mikael Bjerregaard (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-06-03 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Stiftere: Mikael Bjerregaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Vedtægter: 2018-06-03 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)