Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Binavne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Bestyrelse: Morten Rosendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2018-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hornsnes Invest A/S. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2021-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Carl Jensens Marinelager ApS. (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: FVT Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Dal65 Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Gunnar Nolsø (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Gunnar Nolsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: FVT Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 tilføjes Reelle ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard, Runi Virgarson Tindskard (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-04-23 fjernes Reelle ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard, Runi Virgarson Tindskard (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-14 tilføjes Binavne: TN Hirtshals A/S (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-02-26 tilføjes Vedtægter: 2020-02-26 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-09 tilføjes Bestyrelse: Virgar Tindskard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: FVT Holding ApS, Dal65 Holding ApS, Atlantic Viking Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-12-21 fjernes Legale ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard, Runi Virgarson Tindskard, Gunnar Nolsø (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard, Runi Virgarson Tindskard, Gunnar Nolsø (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2018-12-20 fjernes Reelle ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard, Runi Virgarson Tindskard, Gunnar Nolsø (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbern Snaresvej 6, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Nolsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Fridalvur Virgarsson Tindskard (direktør) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i form af erhvervsfiskeri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard, Runi Virgarson Tindskard, Gunnar Nolsø (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Navne: Beinur A/S (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Reelle ejere: Fridalvur Virgarsson Tindskard, Runi Virgarson Tindskard, Gunnar Nolsø (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Stiftere: Runi Virgarson Tindskard, Gunnar Nolsø, Fridalvur Virgarsson Tindskard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)