Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstelsø Præstemark 23, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Direktion: Dejan Prikulovic (direktør) (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rådgivning, maler- og tømrervirksomhed handel og service og andre aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-12 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Legale ejere: DP Holding, Næstved ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Navne: DP Maler & Tømrer ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Reelle ejere: Pernille Ryom Prikulovic, Dejan Prikulovic (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Stiftere: DP Holding, Næstved ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-12)