Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Legale ejere: Csiky Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Navne: c-biotech ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Reelle ejere: Olav Franz Julius Csiky (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Stiftere: Csiky Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@c-biotech.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-12 fjernes Hjemmeside: www.c-biotech.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Direktion: Olav Franz Julius Csiky (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: c-biotech ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: c-biotech IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Olav Franz Julius Csiky (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel og service, samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Hjemmeside: www.c-biotech.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@c-biotech.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Csiky Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: c-biotech IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Olav Franz Julius Csiky (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Stiftere: Csiky Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)