Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosekæret 18, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 tilføjes Hjemmeside: www.bobbie-beastie.dk (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Hjemmeside: www.growthtribe.dk (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: pia@bobbieagency.com (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Bobbie Agency ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Bobbie Agency IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: Bobbie Agency IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-29 fjernes Navne: Growth Tribe Denmark IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-06 tilføjes Legale ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-06 fjernes Legale ejere: Slow Show ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-05 fjernes Legale ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-06 tilføjes Reelle ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-06 fjernes Reelle ejere: Lasse Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-05 fjernes Reelle ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-11-20 fjernes Direktion: Lasse Grosen Elmegård (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosekæret 18, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 tilføjes Hjemmeside: www.growthtribe.dk (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-05-31 tilføjes Legale ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-05-30 fjernes Legale ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-05-29 fjernes Legale ejere: Rasmus Aaberg Holding ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-05-31 tilføjes Reelle ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-05-30 fjernes Reelle ejere: Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-05-29 fjernes Reelle ejere: Rasmus Bergholt Aaberg (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-20 tilføjes Legale ejere: Rasmus Aaberg Holding ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-03-20 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Bergholt Aaberg, Pia Ella Grosen Elmegård, Lasse Grosen Elmegård (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-03-19 fjernes Reelle ejere: Pia Ella Grosen Elmegård, Lasse Grosen Elmegård (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosekæret 18, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-06-11 tilføjes Direktion: Lasse Grosen Elmegård (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2018-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-11-30 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-11 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Legale ejere: Pia Ella Grosen Elmegård, Slow Show ApS (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2018-06-11 tilføjes Navne: Growth Tribe Denmark IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-06-11 tilføjes Reelle ejere: Pia Ella Grosen Elmegård, Lasse Grosen Elmegård (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-06-11 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Stiftere: Slow Show ApS, Pia Ella Grosen Elmegård (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Vedtægter: 2018-06-11 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-12)