Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 05.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 07.06.2018 | 05.12.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Ellegaard Christensen | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Møller Jensen | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ove Dalsgaard | 28.02.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Leo Eriksen | 28.02.2019 | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Thøger Baltzersen | 07.06.2018 | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 07.06.2018 | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 07.06.2018 | 28.02.2019 | formand |