Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-08 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 51.774.473,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-15 tilføjes Vedtægter: 2023-07-15 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: GØNGE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Pabasa Pty Ltd ATF (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: LEF HOLDING ApS, SRK HOLDING ApS AF 2008 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Pabasa Pty Ltd ATF (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 43.896.706,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 42.488.626,00 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-10-15 tilføjes Vedtægter: 2022-10-15 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.599.812,00 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 30.260.386,00 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-07-15 tilføjes Vedtægter: 2022-07-15 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Bestyrelse: Ole Sloth Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-20 fjernes Bestyrelse: Thomas Holst Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 26.188.693,00 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-03-15 tilføjes Vedtægter: 2022-03-15 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 25.171.634,00 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-02-15 tilføjes Vedtægter: 2022-02-15 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: LVRC ApS, BOYE KØLLE INVEST ApS, HJORTEN ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: Pabasa Pty Ltd ATF (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: GRUNOW HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-01-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 24.556.379,00 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-10-15 tilføjes Vedtægter: 2020-10-15 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 23.866.646,00 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-15 tilføjes Vedtægter: 2020-07-15 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Nicholas Thurø (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 23.421.196,00 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-10-15 tilføjes Vedtægter: 2019-10-15 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 23.036.726,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-15 tilføjes Vedtægter: 2019-09-15 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 22.545.085,00 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-07-15 tilføjes Vedtægter: 2019-07-15 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Lisa Engelbrecht Overskov (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 22.046.854,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-15 tilføjes Vedtægter: 2019-06-15 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: SRK HOLDING ApS AF 2008 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 20.671.135,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 18.934.076,00 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 17.698.898,00 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: LEF HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: MAJHOLM MEDIA ApS, GRUNOW HOLDING ApS, HJORTEN ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-02-28 fjernes Legale ejere: VOICELINK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-27 fjernes Legale ejere: HJORTEN ApS, GRUNOW HOLDING ApS, MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: BOYE KØLLE INVEST ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 16.823.197,00 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 13.232.310,00 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 11.740.292,00 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: HJORTEN ApS, GRUNOW HOLDING ApS, MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: HP PARKERING ApS, Nicholas Thurø, LARS LYNGBY SØRENSEN ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: GRUNOW HOLDING ApS, MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Vedtægter: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 8.386.755,00 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: GRUNOW HOLDING ApS, VOICELINK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Ejendomsmægler Dennis Frederiksen Holding ApS, ACTC HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-30 fjernes Legale ejere: GRUNOW HOLDING ApS, VOICELINK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: LVRC ApS (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Kenneth Michael Grunow (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Holst Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2018-10-30 fjernes Bestyrelse: Michael Hurup Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 8.018.603,00 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-30 tilføjes Vedtægter: 2018-10-30 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: LVRC ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Legale ejere: LVRC ApS, Ejendomsmægler Dennis Frederiksen Holding ApS, ACTC HOLDING ApS, HP PARKERING ApS, Nicholas Thurø, LARS LYNGBY SØRENSEN ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-09-04 fjernes Legale ejere: CNI Invest ApS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 fjernes Legale ejere: LVRC ApS, Nicholas Thurø, ACTC HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.393.603,00 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.433.449,00 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-28 tilføjes Vedtægter: 2018-09-28 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-04 fjernes Reelle ejere: Claus Moseholm (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 3.625.000,00 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-20 tilføjes Legale ejere: LVRC ApS, Nicholas Thurø, ACTC HOLDING ApS, CNI Invest ApS, GRUNOW HOLDING ApS, VOICELINK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-19 fjernes Legale ejere: GRUNOW HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-20 tilføjes Reelle ejere: Claus Moseholm, Kenneth Michael Grunow (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-19 fjernes Reelle ejere: Kenneth Michael Grunow (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-20 tilføjes Vedtægter: 2018-07-20 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Hurup Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Philip Engel Carlsson (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skabe overskud ved at investere i finansielle instrumenter ud fra en klart defineret strategi. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Hjemmeside: www.calculocapital.dk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@calculocapital.dk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: GRUNOW HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: Calculo Evolution Fund A/S (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Michael Grunow (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-06-01 tilføjes Stiftere: Calculo Capital ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-11)