Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Kapital | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Navne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 tilføjes Vedtægter: 2024-03-07 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Carlsbergvej 18 ApS. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-02-03 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-03 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-07 tilføjes Legale ejere: SA Ejendomme 2020 ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-07 fjernes Legale ejere: SMA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-11-18 tilføjes Legale ejere: MARKUSMINDE HOLDING ApS, FISKERISELSKABET HOUNISEN ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-11-13 tilføjes Legale ejere: SMA HOLDING ApS, BORRING HOLDING A/S, ML HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-11-13 fjernes Legale ejere: MARKUSMINDE HOLDING ApS, FISKERISELSKABET HOUNISEN ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-12 fjernes Legale ejere: BORRING HOLDING A/S, SMA HOLDING ApS, ML HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-13 tilføjes Vedtægter: 2020-11-13 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-02-14 tilføjes Bestyrelse: Søren Henning Johnsen (formand) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-14 fjernes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-14 tilføjes Vedtægter: 2020-02-14 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 68.000.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-04-10 tilføjes Legale ejere: BORRING HOLDING A/S, SMA HOLDING ApS, ML HOLDING ApS, MARKUSMINDE HOLDING ApS, FISKERISELSKABET HOUNISEN ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-04-10 fjernes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-04-10 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-02-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen, Anders Marcus (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-21 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-17 fjernes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen, Anders Marcus (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: Koncenton Carlsbergvej A/S (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-20 fjernes Navne: Koncenton Østerlunden A/S (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-06 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2018-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-06 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Navne: Koncenton Østerlunden A/S (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-06-06 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen, Anders Marcus (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Stiftere: Koncenton Private Placement A/S (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-11)