Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Dekret | ||||
Direktion | xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2018-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Cafe Restaurant Brogaarden ApS. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 Statstidende Dekret
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Maria Mira Oussama Elsahli (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østertorv 7, 7800 Skive (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-07 tilføjes Direktion: Maria Mira Oussama Elsahli (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2018-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og udlejning heraf samt investeringer i øvrigt efter ledelsens skøn, herunder ligeledes investering i datterselskaber. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-07 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: Maria Mira Oussama Elsahli (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Navne: Marias Boliger ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Reelle ejere: Maria Mira Oussama Elsahli (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Stiftere: Maria Mira Oussama Elsahli (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)