Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstekrogen 2, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Binavne: Hey Milkshake IVS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-15 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Legale ejere: Danien Schilling (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Navne: Hey Group IVS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Reelle ejere: Danien Schilling (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Stiftere: Danien Schilling (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Danien Schilling (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Danien Schilling (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-15 tilføjes Direktion: Danien Schilling (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: Danien Schilling (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-06-09)
Den 2018-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-06-09)
Den 2018-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstekrogen 2, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Binavne: Hey Milkshake IVS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge fødevarer (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-15 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Navne: Hey Group IVS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Stiftere: Danien Schilling (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2018-06-09 tilføjes Vedtægter: 2018-06-09 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-07)