Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 28, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@kronbiler.dk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Abdel Melad Qayomi, Hangama Qayomi (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Navne: Kronbiler ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Abdel Melad Qayomi, Hangama Qayomi (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Stiftere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-12 fjernes Direktion: Hangama Qayomi (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 28, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 28, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Hangama Qayomi (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Abdel Melad Qayomi (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Legale ejere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-31 tilføjes Reelle ejere: Abdel Melad Qayomi, Hangama Qayomi (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2019-08-30 fjernes Reelle ejere: Abdel Melad Qayomi (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-08-02 tilføjes Direktion: Abdel Melad Qayomi (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-08-02 fjernes Direktion: Hangama Qayomi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: Hangama Qayomi, Abdel Melad Qayomi (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-07-31 fjernes Legale ejere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-07-30 fjernes Legale ejere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Reelle ejere: Hangama Qayomi, Abdel Melad Qayomi (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-07-31 fjernes Reelle ejere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Vedtægter: 2019-07-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2018-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2018-11-05 tilføjes Navne: Kronbiler ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-11-04 fjernes Navne: Kronbiler IVS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2018-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-11-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kronbiler.dk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: ronaldo1153@hotmail.com (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 28, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Hangama Qayomi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ronaldo1153@hotmail.com (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: Kronbiler IVS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Stiftere: Hangama Qayomi (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-19)