Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Interessenter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdalsparken 56, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgevejen 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Direktion: Darko Semic (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Direktion: Morten Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Jammerbugt ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Interessenter: Bærebo Management ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: JAMMERBUGT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Bærebo Holding ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Darko Semic (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Jens-Axel Pedersen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Jammerbugt K/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-26 fjernes Navne: BæreBo Sjælland K/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 tilføjes Vedtægter: 2023-12-27 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgevejen 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af selskabets direktion. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Bærebo Holding ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: HOXOH ApS, FJORDVANG A/S (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Bærebo Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jens-Axel Pedersen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Jens-Axel Pedersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-29 tilføjes Vedtægter: 2022-12-29 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-12-29 fjernes Bestyrelse: James Thomas Ross Jackson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: BæreBo Sjælland K/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2021-12-22 fjernes Navne: BæreBo Odense K/S (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 80, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jens-Axel Pedersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2020-08-27 fjernes Reelle ejere: Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-31 fjernes Reelle ejere: Lasse Pedersen, Morten Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-10 tilføjes Navne: BæreBo Odense K/S (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-04-09 fjernes Navne: BæreBo Årslev K/S (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-13 tilføjes Reelle ejere: Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: mp@baerebo.dk (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-13 tilføjes Legale ejere: Bærebo Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-06-13 fjernes Legale ejere: FNPH Finans ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-08 tilføjes Legale ejere: HOXOH ApS, FJORDVANG A/S (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: FNPH Finans ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 tilføjes Reelle ejere: Lasse Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-06-08 tilføjes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 80, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2018-06-07 tilføjes Bestyrelse: James Thomas Ross Jackson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Direktion: Morten Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2018-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri og ejendomsudvikling. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-07 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Interessenter: Bærebo Management ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mp@baerebo.dk (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-07 tilføjes Navne: BæreBo Årslev K/S (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)