Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-03 tilføjes Navne: Cyning ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-02 fjernes Navne: Cyning IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-03 tilføjes Vedtægter: 2021-10-03 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cjoose ApS. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-06-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porcelænshaven 26, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-06 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Christian Grøndahl Ritter (direktør) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at udvikle og programmere IT platforme. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-06 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: Christian Grøndahl Ritter (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Navne: Cyning IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Reelle ejere: Christian Grøndahl Ritter (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Stiftere: Christian Grøndahl Ritter (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)