Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 4, 2., 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Direktion: Esben Raben Erland (direktør) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og besidde kapitalandele i selskaber involveret i finansiel virksomhed. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-07 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: Esben Raben Erland (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-07 tilføjes Navne: NC ShareCo 13 ApS (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Reelle ejere: Esben Raben Erland (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)