Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 tilføjes Vedtægter: 2023-06-21 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsdammen 26, 2840 Holte (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Direktion: Torben Arent Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og besidde kapitalandele i selskaber involveret i finansiel virksomhed. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-07 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: Torben Arent Jensen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-07 tilføjes Navne: NC ShareCo 53 ApS (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Arent Jensen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2018-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)