Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | ||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Legale ejere | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-07-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Kobberø Varmepumpeteknik IVS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2022-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-03 fjernes Direktion: Jesper Theodor Kobberø (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 Statstidende Dekret
Den 2022-08-29 tilføjes Direktion: Jesper Theodor Kobberø (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-08-29 fjernes Direktion: Aleksandra Elzbieta Kobberø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Navne: Selskabet af 29/8 2022 ApS (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-28 fjernes Navne: Klimaparts.DK ApS (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Vedtægter: 2022-08-29 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Legale ejere: DamMax Holding Aps (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-20 tilføjes Navne: Klimaparts.DK ApS (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2020-04-19 fjernes Navne: Klimaparts.DK IVS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2020-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-19 tilføjes Legale ejere: Anners Kobberø, Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-19 fjernes Legale ejere: Anners Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-18 fjernes Legale ejere: Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-19 tilføjes Reelle ejere: Anners Kobberø, Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-19 fjernes Reelle ejere: Anners Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-18 fjernes Reelle ejere: Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-08-05 tilføjes Reelle ejere: Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tråsbøl Bygade 26, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Aleksandra Elzbieta Kobberø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2018-06-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge varmepumpere og tilbehør samt reparationer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-06 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: klimaparts@outlook.dk (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Navne: Klimaparts.DK IVS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Stiftere: Aleksandra Elzbieta Kobberø (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-06)