Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Bestyrelse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Navne: CABAL ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-29 fjernes Navne: CABAL IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygården 8, 2. 2., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2021-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 24, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2021-06-25 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-25 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-06-25 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-24 fjernes Regnskabs år: --06-24 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-24 fjernes Regnskabs år: --06-25 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 fjernes Bestyrelse: Arsalan Sakhi (formand) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Kaae Kirk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Kaae Kirk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Kaae Kirk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 24, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2018-06-04 tilføjes Bestyrelse: Arsalan Sakhi (formand) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2018-06-04 tilføjes Direktion: Nikolaj Kaae Kirk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Formål: Musikproduktion og liveoptrædener (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-24 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-04 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Hjemmeside: www.facebook.com/cabalcph (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: cabalcph@gmail.com (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Kaae Kirk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-06-04 tilføjes Navne: CABAL IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-24 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-25 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Stiftere: Arsalan Sakhi (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Vedtægter: 2018-06-04 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-07)