Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnebjergvej 3, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-14 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Kontaktoplysninger: sjaellandskolemontage@gmail.com (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Legale ejere: Jens Bernhard Nielsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Navne: J.B.N Holding ApS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Reelle ejere: Jens Bernhard Nielsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Stiftere: Jens Bernhard Nielsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sjællands kølemontage ApS. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 Statstidende Dekret
Den 2022-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Jens Bernhard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: J.B.N Holding ApS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: J.B.N Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-14 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-14 tilføjes Direktion: Jens Bernhard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 fjernes Direktion: Jens Bernhard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnebjergvej 3, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnebjergvej 3, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnebjergvej 3, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: sjaellandskolemontage@gmail.com (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-12 fjernes Kontaktoplysninger: jens.karianne@gmail.com (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jens.karianne@gmail.com (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Jens Bernhard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Jens Bernhard Nielsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: J.B.N Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Bernhard Nielsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Stiftere: Jens Bernhard Nielsen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-18)