Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Direktion: Claus Ulrik Ravnsbo (direktør) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-04 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: Food Partners World 2022 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Navne: Food Partners Copenhagen ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Stiftere: Selskabet af 04.06.2018 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med engroshandel med føde- og drikkevarer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-06-29 fjernes Binavne: Den Vegetariske Slagter ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-01-31 tilføjes Direktion: Claus Ulrik Ravnsbo (direktør) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Daniel Straub-Hamp (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-01-31 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-01-26 tilføjes Legale ejere: Food Partners World 2022 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: Selskabet af 27.11.2018 ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Carsten Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-09-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 27.11.2018 ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: Selskabet af 04.06.2018 ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-14 tilføjes Binavne: Den Vegetariske Slagter ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-06-04 tilføjes Bestyrelse: Carsten Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-06-04 tilføjes Direktion: Daniel Straub-Hamp (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med blandet varesortiment samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-04 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 04.06.2018 ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-06-04 tilføjes Navne: Food Partners Copenhagen ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-06-04 tilføjes Stiftere: Selskabet af 04.06.2018 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-06-04 tilføjes Vedtægter: 2018-06-04 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-13)