Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedelunden 35, 8722 Hedensted (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 383, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 tilføjes Binavne: Google Ads Specialisten ApS, GL Ads ApS, Ads Specialisten ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Binavne: Google Ads Specialisten IVS, GL Ads IVS, Ads Specialist IVS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Navne: Gjerrilds ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Navne: Gjerrilds IVS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 383, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangsvej 182, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 tilføjes Binavne: Google Ads Specialisten IVS, GL Ads IVS, Ads Specialist IVS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangsvej 182, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Grete Løchtes Gade 1, 8. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grete Løchtes Gade 1, 8. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Mads Gjerrild Søgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring, reklame og service samt alle aktiviteter tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-06 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Hjemmeside: gjerrilds.dk (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: madsgjerrildsoegaard@gmail.com (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: Mads Gjerrild Søgaard (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Navne: Gjerrilds IVS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2018-06-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Gjerrild Søgaard (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Stiftere: Mads Gjerrild Søgaard (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-06)