Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 5, 5. 2., 1718 København V (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-06 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Legale ejere: Arnar Þor Viðarsson (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Navne: TP Events IVS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Stiftere: Arnar Þor Viðarsson (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-12-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-08 Statstidende Dekret
Den 2019-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 fjernes Direktion: Arnar Þor Viðarsson (direktør) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 5, 5. 2., 1718 København V (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Arnar Þor Viðarsson (direktør) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-06-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er service og anden beslætet aktivitet inden for underholdningsbranchen (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-06 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: Arnar Þor Viðarsson (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Navne: TP Events IVS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Stiftere: Arnar Þor Viðarsson (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)