Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: L.I. Brandes Alle 9, 4. tv., 1956 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Direktion: Michael Zenon (direktør) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og kapitalandele i andre selskaber, investering samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-04 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Legale ejere: Michael Zenon (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-04 tilføjes Navne: MZ Con ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Zenon (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Stiftere: Michael Zenon (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Vedtægter: 2018-06-04 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-04)