Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 82, 1. 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Promenadebyen 2, 8. 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: L Rasmussen ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: L Rasmussen IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Promenadebyen 2, 8. 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkerisvej 83, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: las_sew@hotmail.com (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkerisvej 83, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkerisvej 83, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkerisvej 83, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 58, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-03 tilføjes Direktion: Lasse Wædeled Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-03 (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Legale ejere: Lasse Wædeled Rasmussen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-03 tilføjes Navne: L Rasmussen IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-06-03 tilføjes Reelle ejere: Lasse Wædeled Rasmussen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Stiftere: Lasse Wædeled Rasmussen (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-06-03 tilføjes Vedtægter: 2018-06-03 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-03)