Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bay-Smidt | 11.09.2024 | adm. dir |
Maria Charlotte Sneftrup | 29.11.2023 | direktør |
Thomas Bertelsen | 29.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Østergaard | 29.06.2020 | 29.11.2023 | direktør |
Kenneth Biirsdahl | 29.06.2020 | 19.05.2022 | direktør |
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 15.11.2019 | 19.05.2022 | direktør |
René Birch | 30.05.2018 | 19.05.2022 | direktør |
Poul Konrad Beck | 30.05.2018 | 15.11.2019 | direktør |