Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhave Allé 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhave Allé 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhave Allé 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Kim Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i onlineDOC P/S. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-30 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: Martin Santa Nygaard, HOLDING IT ALL ApS, Kim Pedersen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: Martin Santa Nygaard (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: OD Komplementar ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Pedersen, Martin Santa Nygaard (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Stiftere: Kim Pedersen, HOLDING IT ALL ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-01)