Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerbjerg 60, 7400 Herning (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Jonas Schwarz Lausten (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-30 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-11 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: JSL Global Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Navne: JAMC Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Schwarz Lausten (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Stiftere: Stine Boye Ballum Birkebæk, Schwarz + Mogensen ApS, JSL Global Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2019-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Social Bites International ApS. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Social Bites International ApS. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerbjerg 60, 7400 Herning (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 68, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Legale ejere: JSL Global Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-02-07 fjernes Legale ejere: Schwarz + Mogensen ApS, Stine Boye Ballum Birkebæk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-02-06 fjernes Legale ejere: JSL Global Holding ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-02-07 tilføjes Reelle ejere: Jonas Schwarz Lausten (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-02-07 fjernes Reelle ejere: Christian Kastrup Schwarz Lausten, Anders Boelskifte Mogensen, Stine Boye Ballum Birkebæk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: JSL Global Holding ApS, Stine Boye Ballum Birkebæk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Christian Kastrup Schwarz Lausten, Anders Boelskifte Mogensen, Stine Boye Ballum Birkebæk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Jonas Schwarz Lausten (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2019-02-01 fjernes Direktion: Anders Boelskifte Mogensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-11 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-11 tilføjes Direktion: Anders Boelskifte Mogensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 fjernes Direktion: Anders Boelskifte Mogensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 68, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Anders Boelskifte Mogensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holdingvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-30 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: Schwarz + Mogensen ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: JAMC Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Stiftere: Stine Boye Ballum Birkebæk, Schwarz + Mogensen ApS, JSL Global Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)