Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kridthøjvej 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Bestyrelse: Charlotte Tamstrup (formand) (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Direktion: Bjarne Oldager (direktør) (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Kontaktoplysninger: kusnitzoff@live.dk (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Legale ejere: Bjarne Oldager (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Navne: Kridthøj Holding - Højbjerg ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Reelle ejere: Bjarne Oldager (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Stiftere: Bjarne Oldager (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2022-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: B'Comphy ApS. (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: B'Comphy ApS. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Kridthøj Holding - Højbjerg ApS (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: B'Comphy ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Navne: B'Comphy ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-01-02 fjernes Navne: BabyEngros ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Tamstrup (formand) (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kridthøjvej 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2020-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kræsten Iversens Vej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kræsten Iversens Vej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsikkevænget 7, 8464 Galten (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsikkevænget 7, 8464 Galten (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Bjarne Oldager (direktør) (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med baby-/børneudstyr og udstyr til gravide kvinder og hermed beslægtede aktivitet. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kusnitzoff@live.dk (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Bjarne Oldager (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: BabyEngros ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Oldager (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Stiftere: Bjarne Oldager (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-06)