Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Hansen | 01.06.2018 | 12.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarke Kirkelykke Skjølstrup | 01.05.2020 | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Casper Hansen | 01.06.2018 | 12.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Holmetoft Lyder | 01.06.2018 | 12.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Goul Rømsgaard | 01.06.2018 | 12.04.2023 | formand |
André Alexander Westergaard | 01.06.2018 | 01.05.2020 | bestyrelsesmedlem |