Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 9, 6430 Nordborg (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 9, 6430 Nordborg (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 9, 6430 Nordborg (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 9, 6430 Nordborg (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 tilføjes Binavne: Brdr. Bjerringgaard ApS, Bjerringgaards Malerservice ApS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 fjernes Binavne: Brdr. Bjerringgaard IVS, Bjerringgaards Malerservice IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-13 tilføjes Navne: Brødrene Bjerringgaard ApS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-12 fjernes Navne: Brødrene Bjerringgaard IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-13 tilføjes Vedtægter: 2019-05-13 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-13 tilføjes Navne: Brødrene Bjerringgaard IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-08-12 fjernes Navne: Kesses eftf.Brdr.Bjerringgaard IVS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 9, 6430 Nordborg (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-05-28 tilføjes Binavne: Brdr. Bjerringgaard IVS, Bjerringgaards Malerservice IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-05-28 tilføjes Direktion: Steffan Bjerringgaard Sindberg (direktør) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-28 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Legale ejere: Steffan Bjerringgaard Sindberg, Kenneth Bjerringgaard Vejlin (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-28 tilføjes Navne: Kesses eftf.Brdr.Bjerringgaard IVS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-05-28 tilføjes Reelle ejere: Steffan Bjerringgaard Sindberg, Kenneth Bjerringgaard Vejlin (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Stiftere: Steffan Bjerringgaard Sindberg, Kenneth Bjerringgaard Vejlin (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 tilføjes Vedtægter: 2018-05-28 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-30)