Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Hvidhvask | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | Revision fravalgt | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2018-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jysk Diamantskæring A/S. (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2018-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Aabybro Tandplejecenter A/S. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2023-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frisør Bianca Brandt ApS. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2024-01-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-23 tilføjes Direktion: Peter Moth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Peter Moth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-06-18 tilføjes Legale ejere: Peter Moth Nielsen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-18 fjernes Legale ejere: Monica Magdalena Rokkedahl (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-18 tilføjes Reelle ejere: Peter Moth Nielsen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-18 fjernes Reelle ejere: Monica Magdalena Rokkedahl (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsheden 22, 9520 Skørping (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Direktion: Peter Moth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: Monica Magdalena Rokkedahl (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-04-30 tilføjes Navne: Moth Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Reelle ejere: Monica Magdalena Rokkedahl (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)