Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virketvej 42, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Virketvej 42, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Navne: akademiet NOAK ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-05-31 fjernes Navne: Essens Instituttet ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virketvej 42, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønshøjgårdvej 5, 3., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-12-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-12-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-12-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-26 tilføjes Direktion: Anne Mette Tromborg (direktør) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-26 tilføjes Legale ejere: Anne Mette Tromborg (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-25 fjernes Legale ejere: Anne Mette Tromborg (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-11 fjernes Legale ejere: Inge Hülsen, Mads Vang Christensen Holding ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-26 tilføjes Reelle ejere: Frank Ciano Calvin Deela, Anne Mette Tromborg (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-11-26 fjernes Bestyrelse: Frank Ciano Calvin Deela (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 fjernes Bestyrelse: Inge Hülsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønshøjgårdvej 5, 3., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Ibsens Vej 17, 1. tv., 1813 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Legale ejere: Frank Ciano Calvin Deela (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-11-25 fjernes Legale ejere: Frank Ciano Calvin Deela (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Ibsens Vej 17, 1. tv., 1813 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Bestyrelse: Inge Hülsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Frank Ciano Calvin Deela (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive undervisning, uddannelse og coaching af psykoterapeuter, ledelsestræning, supervision mv. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: deela@c.dk (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: Frank Ciano Calvin Deela, Inge Hülsen, Mads Vang Christensen Holding ApS, Anne Mette Tromborg (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: Essens Instituttet ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-05-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-05-30 tilføjes Stiftere: Mads Vang Christensen Holding ApS, Inge Hülsen, Frank Ciano Calvin Deela, Anne Mette Tromborg (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-30)