Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 tilføjes Legale ejere: Sari Holding ApS, Kubra Sari (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: Sari Holding ApS, Kubra Sari (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Reelle ejere: Elif Sari Olesen, Kubra Sari (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Elif Sari Olesen, Kubra Sari (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-03-16 fjernes Revisor: Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Navne: Djurs Rengøring ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-02 fjernes Navne: Djurs Rengøring Service ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-03 tilføjes Vedtægter: 2023-02-03 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-15 tilføjes Legale ejere: Sari Holding ApS, Kubra Sari (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-01-14 fjernes Legale ejere: Sari Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Sari Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Datoselskabet K123 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-15 tilføjes Reelle ejere: Kubra Sari (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Elif Sari Olesen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Kim Brüld Olesen (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed forbundet med rengøring samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-04 tilføjes Direktion: Elif Sari Olesen (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Direktion: Kim Brüld Olesen (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 tilføjes Navne: Djurs Rengøring Service ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-03 fjernes Navne: KIO Rengøring ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 tilføjes Vedtægter: 2023-01-04 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-04-11 tilføjes Navne: KIO Rengøring ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-04-10 fjernes Navne: Djurs Rengøring ApS (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Datoselskabet K123 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-06-01 fjernes Legale ejere: Sari Holding ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-01 tilføjes Vedtægter: 2020-06-01 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 20, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerikajerne 20, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 fjernes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-29 tilføjes Navne: Djurs Rengøring ApS (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2020-05-28 fjernes Navne: DAVAI Bridge ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2019-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-02-08 tilføjes Navne: DAVAI Bridge ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-02-07 fjernes Navne: DAVAI BRO ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-08 tilføjes Vedtægter: 2019-02-08 (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2018-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerikajerne 20, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 20, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 20, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-30 tilføjes Direktion: Kim Brüld Olesen (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed forbundet med skibskonstruktion, opførelse og konstruktion af husbåde, almindeligt værftsarbejde og lagerfacilitering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2018-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-30 (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2018-05-30 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Legale ejere: Sari Holding ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: DAVAI BRO ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Brüld Olesen (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2018-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-05-30 tilføjes Revisor: Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-05-30 tilføjes Stiftere: Sari Holding ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-30)