Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegaardsvej 4, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-25 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@vtm-autolak.dk (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Legale ejere: Maksym Tkach, Volodymyr Tkach (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Navne: VTM Autolak ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Reelle ejere: Maksym Tkach, Volodymyr Tkach (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Stiftere: Volodymyr Tkach, Maksym Tkach (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-22 fjernes Direktion: Maksym Tkach (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegaardsvej 4, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegaardsvej 4, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegaardsvej 4, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegaardsvej 4, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-06 tilføjes Navne: VTM Autolak ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-05 fjernes Navne: VTM Autolak IVS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 tilføjes Vedtægter: 2021-08-06 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegaardsvej 4, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 21, 8883 Gjern (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vtm-autolak.dk (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 21, 8883 Gjern (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-05-25 tilføjes Direktion: Maksym Tkach (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med autolakering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-25 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 35.000,00 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Legale ejere: Maksym Tkach, Volodymyr Tkach (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Navne: VTM Autolak IVS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2018-05-25 tilføjes Reelle ejere: Maksym Tkach, Volodymyr Tkach (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Stiftere: Volodymyr Tkach, Maksym Tkach (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2018-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2018-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-27)