Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-01-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-01-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-02-20 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-12-01 tilføjes Binavne: Ejendommen Højerupvej 25 ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: STANTEK ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: Ejendommen Højerupvej 25 ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-21 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højerupvej 25, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Direktion: Michael Askø Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde og udleje fast ejendom og anden hermed af ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Legale ejere: Michael Askø Jensen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-14 tilføjes Navne: Ejendommen Højerupvej 25 ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-05-14 tilføjes Reelle ejere: Michael Askø Jensen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-05-14 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-05-14 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Vedtægter: 2018-05-14 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-29)