Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-24 tilføjes Direktion: Wei Lin (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, besidde, udleje og sælge fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Legale ejere: HN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Navne: H.N.L. Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Reelle ejere: Wei Lin (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Stiftere: HN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-29)