Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensgade 13, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Think and Tailor ApS. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-06-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensgade 13, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Direktion: Paul Fitzgerald (direktør) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og andre selskaber samt investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-28 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Legale ejere: Paul Fitzgerald (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Navne: AUER Holding Company ApS (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Reelle ejere: Paul Fitzgerald (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Stiftere: Paul Fitzgerald (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Vedtægter: 2018-05-28 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-28)