Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenavej 8, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 46, 9260 Gistrup (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 tilføjes Legale ejere: Maja Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 fjernes Legale ejere: Michael Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 fjernes Legale ejere: Maja Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Navne: Tarp Invest ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 fjernes Navne: T&G Invest ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Reelle ejere: Maja Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 fjernes Reelle ejere: Michael Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-11 fjernes Reelle ejere: Maja Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 46, 9260 Gistrup (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-05-24 tilføjes Direktion: Maja Tarp Grøndahl (direktør) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-10-31 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mtarp@grundfos.com (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Legale ejere: Maja Tarp Grøndahl, Michael Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-24 tilføjes Navne: T&G Invest ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-24 tilføjes Reelle ejere: Maja Tarp Grøndahl, Michael Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Stiftere: Michael Tarp Grøndahl, Maja Tarp Grøndahl (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-28)