Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Direktion: Frank Andreas Werner Peters (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde system- & software udvikling og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: peters.brussels@gmail.com (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Legale ejere: Danica Management (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Navne: Citoo ApS (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Andreas Werner Peters (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Stiftere: Frank Andreas Werner Peters (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-28)