Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 tilføjes Binavne: Holbæk Malerservice ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-16 tilføjes Vedtægter: 2024-04-16 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-12-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-30 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-24 tilføjes Binavne: Steen Hansen - Malergården Høve ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Navne: Odsherred Maleren ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 fjernes Navne: Steen Hansen - Malergården Høve ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikvej 10, 4532 Gislinge (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Delhøjvej 13, 4571 Grevinge (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-27 tilføjes Navne: Steen Hansen - Malergården Høve ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-26 fjernes Navne: MSH Projekt ApS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Delhøjvej 13, 4571 Grevinge (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-05-27 tilføjes Direktion: John Eric Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-27 (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Legale ejere: JM Odsherred Holding ApS (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Navne: MSH Projekt ApS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-05-27 tilføjes Reelle ejere: John Eric Madsen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2018-05-27 tilføjes Stiftere: JM Odsherred Holding ApS (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Vedtægter: 2018-05-27 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-27)