Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-30 fjernes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevænget 4, 4600 Køge (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Direktion: Carina Arcos Blach (direktør) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sanere skimmesvamp. (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: carina@carinablach.dk (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Legale ejere: Sschultz Holding ApS, BLACH HOLDING KØGE ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Navne: Dansk Miljøteknik ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Reelle ejere: Carina Arcos Blach, Søren Schultz (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-05-24 tilføjes Stiftere: Sschultz Holding ApS, BLACH HOLDING KØGE ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-25)