Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
GURRE HOLDING AF 25.10.2006 ApS (CVR 29773424) | NORMAL | 15.05.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
GURRE HOLDING AF 25.10.2006 ApS (CVR 29773424) | 15.05.2018 | 30.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Myndal Fogtmann ApS (CVR 36020040) | NORMAL | 31.12.2020 | 100,00% | 100,00% |
IFLD Group ApS (CVR 43581538) | NORMAL | 15.10.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Institut For Læringsdesign ApS (CVR 41855231) | NORMAL | 23.07.2021 | 08.06.2022 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |