Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-14 tilføjes Revisor: APEX Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heidesvej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Gade 37, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Gade 37, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 37, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: orh@syndicate.dk (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: oh@alterate.dk (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 37, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 37, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 37, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 39, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 39, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-24 tilføjes Direktion: Ole Rich Henningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT og konsulentvirksomhed, formuepleje samt at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: oh@alterate.dk (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-05-24 tilføjes Legale ejere: Ole Rich Henningsen, ALTERATE Holding ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-05-24 fjernes Legale ejere: Ole Rich Henningsen (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Navne: Syndicate ApS (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Reelle ejere: Ole Rich Henningsen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Stiftere: ALTERATE Holding ApS (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-24)