Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 14, st., 4220 Korsør (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-23 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: Davud David Kücük-Avci (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Navne: Sirup IVS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Reelle ejere: Davud David Kücük-Avci (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Stiftere: Davud David Kücük-Avci (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 Statstidende Dekret
Den 2020-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-09-28 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Davud David Kücük-Avci (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 14, st., 4220 Korsør (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Direktion: Davud David Kücük-Avci (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cafe, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-23 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Legale ejere: Davud David Kücük-Avci (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Navne: Sirup IVS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Reelle ejere: Davud David Kücük-Avci (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Stiftere: Davud David Kücük-Avci (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2018-05-23 tilføjes Vedtægter: 2018-05-23 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-30)